國務院關于印發(fā)《2024—2025年節(jié)能降碳行動方案》的通知
能源礦業(yè)領域增9名工程院院士 華能董事長舒印彪當選
能源礦業(yè)領域增9名工程院院士 華能董事長舒印彪當選11月22日,中國工程院公布了2019年院士增選結果,此次共增選了75位院士和29位外籍院士?,F(xiàn)年61歲的中國華能集團有限公司(下
11月22日,中國工程院公布了2019年院士增選結果,此次共增選了75位院士和29位外籍院士。
現(xiàn)年61歲的中國華能集團有限公司(下稱華能集團)董事長、黨組書記舒印彪當選中國工程院院士。
舒印彪出生于1958年7月,河北涿州人,擁有電力系統(tǒng)及自動化專業(yè)博士生學位。
舒印彪的職業(yè)生涯始終在電力圈子里,曾執(zhí)掌全球最大公用事業(yè)企業(yè)和電網企業(yè)國家電網有限公司(下稱國家電網)。
1985-2002年間,舒印彪在原國家電力公司調度通信中心工作,從國家電力調度通信中心財務處財務科副科長的職位一路升至科長、副處長、處長,國家電力調度通信中心總工程師,后還兼任中心副主任。
2001年6月,舒印彪擔任原國家電力公司電網建設部副主任。
2002年12月29日,國家電網成立,舒印彪擔任國家電網工程建設部主任一職,到2004年3月,改任國家電網總經理助理。
2005年4月起,舒印彪被任命為國家電網黨組成員、副總經理,并于2013年5月起,成為國家電網董事、總經理、黨組成員。
2016年5月,舒印彪接替到齡退休的劉振亞,成為國家電網董事長、黨組書記。
2018年11月,舒印彪接替到齡退休的曹培璽,擔任華能集團董事長。
舒印彪在國家電網任職期間,經歷了中國特高壓爭議、規(guī)?;l(fā)展、放緩、再提速五個階段。
2014年5月,國家能源局下發(fā)《國家能源局關于加快推進大氣污染防治行動計劃12條重點輸電通道建設的通知》,共涉及“四交五直”特高壓。自此,特高壓建設在爭議聲中提速發(fā)展。
在舒印彪任董事長的2016年,中國特高壓集中建設。之后審批建設放緩,2018年下半年,特高壓核準建設又再次提速。
舒印彪上任華能集團后,決定對公司實施多元化發(fā)展戰(zhàn)略,大力發(fā)展新能源,推進華能集團的轉型。
舒印彪認為,大型能源基地能夠發(fā)揮多能互補的優(yōu)勢,新能源規(guī)?;l(fā)展才能具有競爭優(yōu)勢。
在華能集團2019年的工作會議上,舒印彪為公司定下了“大力發(fā)展新能源”的新戰(zhàn)略,明確今后幾年將風電、光伏作為做優(yōu)增量的主攻方向。
一個月前,在上海國際會議中心第83屆國際電工委員會(IEC)大會全體大會上,舒印彪還當選了第36屆IEC主席,成為IEC歷史上首位中國主席。
IEC有“技術聯(lián)合國”之稱,是三大國際標準化組織之一,也是全球成立最早的國際性電工標準化機構。舒印彪的任期將于明年正式開始。
自2008年起,舒印彪先后擔任IEC高壓直流技術委員會秘書、IEC特高壓戰(zhàn)略組和市場戰(zhàn)略局成員等職務,從2013年起,連續(xù)兩屆擔任IEC副主席。
除舒印彪外,此次院士增選中,還有八名能源與礦業(yè)工程領域人士入選。分別為中國石油化工股份有限公司勘探分公司的郭旭升、中國石油天然氣股份有限公司勘探開發(fā)研究院的李寧、中國核動力研究設計院的羅琦、中鋼集團馬鞍山礦山研究院有限公司的王運敏、中國科學院武漢巖土力學研究所的楊春和、中國科學院上海高等研究院的趙振堂,以及上海交通大學的黃震、吉林大學的林君。