國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)《2024—2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》的通知
汪東進(jìn)任中海油董事長(zhǎng)、黨組書(shū)記
汪東進(jìn)任中海油董事長(zhǎng)、黨組書(shū)記2019年10月24日,中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司召開(kāi)中層以上管理人員大會(huì)。中共中央組織部有關(guān)負(fù)責(zé)同志宣布了中央關(guān)于中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、黨組
2019年10月24日,中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司召開(kāi)中層以上管理人員大會(huì)。中共中央組織部有關(guān)負(fù)責(zé)同志宣布了中央關(guān)于中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、黨組書(shū)記調(diào)整的決定:
汪東進(jìn)同志任中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、黨組書(shū)記,免去其中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司總經(jīng)理職務(wù)。
上述職務(wù)任免按有關(guān)法律和章程規(guī)定辦理。
汪東進(jìn)簡(jiǎn)歷:
1982年畢業(yè)于華東石油學(xué)院開(kāi)發(fā)系石油鉆井專(zhuān)業(yè),獲學(xué)士學(xué)位, 2012年畢業(yè)于中國(guó)石油大學(xué)(北京)石油工程管理專(zhuān)業(yè)博士研究生,獲工學(xué)博士學(xué)位,教授級(jí)高級(jí)工程師;
1995年07月,任江蘇石油勘探局副局長(zhǎng);
1997年12月,任中國(guó)石油天然氣勘探開(kāi)發(fā)公司副總經(jīng)理、大尼羅國(guó)際作業(yè)公司(蘇丹)總裁、中油國(guó)際(尼羅)有限責(zé)任公司總經(jīng)理;
2000年12月,兼任中油國(guó)際(哈薩克斯坦)有限責(zé)任公司、阿克糾賓油氣股份有限公司總經(jīng)理;
2002年10月,任中國(guó)石油天然氣勘探開(kāi)發(fā)公司總經(jīng)理、黨委副書(shū)記;
2004年01月,任中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司總經(jīng)理助理兼中國(guó)石油天然氣勘探開(kāi)發(fā)公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、黨委副書(shū)記;
2004年04月,任中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司總經(jīng)理助理兼中國(guó)石油天然氣勘探開(kāi)發(fā)公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、黨委書(shū)記;
2008年09月,任中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司黨組成員、副總經(jīng)理;
2011年05月,兼任中國(guó)石油天然氣股份有限公司董事,2013年07月,兼任中國(guó)石油天然氣股份有限公司總裁;
2014年05月至2018年03月,任中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司黨組成員、副總經(jīng)理兼股份公司副董事長(zhǎng)、總裁;
2018年03月,任中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司董事、黨組副書(shū)記;
2018年10月,任中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司總經(jīng)理;
2019年10月,任中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、黨組書(shū)記。