國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)《2024—2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》的通知
山西多家煤炭企業(yè)“換帥”
山西多家煤炭企業(yè)“換帥”大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司11月16日,同煤集團(tuán)召開(kāi)干部大會(huì),宣布省委、省政府關(guān)于同煤集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)任免決定。省委組織部部務(wù)委員齊海斌宣讀省委、省政府任免決
大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司
11月16日,同煤集團(tuán)召開(kāi)干部大會(huì),宣布省委、省政府關(guān)于同煤集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)任免決定。省委組織部部務(wù)委員齊海斌宣讀省委、省政府任免決定。
山西省委、省政府決定:郭金剛同志任大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司黨委書(shū)記,提名為大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)人選,提名免去大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司總經(jīng)理職務(wù)。
崔建軍任大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司黨委常委、副書(shū)記,提名為大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司董事、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理人選。
原大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)張有喜到齡退休。
郭金剛履歷
郭金剛,男,回族,1964年7月出生,河南中牟縣人。1987年7月參加工作,1994年12月加入中國(guó)共產(chǎn)黨。大學(xué)本科學(xué)歷,博士研究生學(xué)歷,高級(jí)工程師。
1983年9月--1987年6月 就讀于河南理工大學(xué)采礦工程專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí);
1987年7月--1989年8月 任潞安礦務(wù)局漳村煤礦綜采二隊(duì)技術(shù)員;
1989年8月--1993年2月 先后任潞安礦務(wù)局漳村煤礦企管科科長(zhǎng)助理、副科長(zhǎng);
1993年2月--1994年3月 任潞安礦務(wù)局漳村煤礦駐鄭州辦事處主任兼凱源公司經(jīng)理;
1994年3月--1994年12月 任潞安礦務(wù)局漳村煤礦副礦長(zhǎng);
1994年12月--1996年10月 任潞安礦務(wù)局漳村煤礦副礦長(zhǎng)、總工程師;
1996年10月--1998年2月 任潞安礦務(wù)局總工辦副主任(主持工作);
1998年2月--2006年4月 任潞安礦業(yè)集團(tuán)公司黨委委員、王莊煤礦礦長(zhǎng);
2006年4月--2011年6月 任潞安礦業(yè)集團(tuán)公司副總經(jīng)理;
2011年6月--2011年9月 任潞安礦業(yè)集團(tuán)公司黨委常委、總經(jīng)理;
2011年9月--2016年9月 任山西省大同煤礦集團(tuán)公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、黨委常委;
2016年9月--2018年11月 任山西省大同煤礦集團(tuán)公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、黨委副書(shū)記。