國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)《2024—2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》的通知
章建華任國(guó)家能源局局長(zhǎng) 寇偉擬任國(guó)家電網(wǎng)董事長(zhǎng)
章建華任國(guó)家能源局局長(zhǎng) 寇偉擬任國(guó)家電網(wǎng)董事長(zhǎng)CFIC導(dǎo)讀:近期,能源領(lǐng)域的高層人員變動(dòng)持續(xù)發(fā)酵,今日又有新的信息傳來(lái):中石油總裁章建華任國(guó)家能源局局長(zhǎng),國(guó)家電網(wǎng)董事長(zhǎng)舒印彪調(diào)任華
CFIC導(dǎo)讀:
近期,能源領(lǐng)域的高層人員變動(dòng)持續(xù)發(fā)酵,今日又有新的信息傳來(lái):中石油總裁章建華任國(guó)家能源局局長(zhǎng),國(guó)家電網(wǎng)董事長(zhǎng)舒印彪調(diào)任華能集團(tuán)董事長(zhǎng),現(xiàn)國(guó)家電網(wǎng)總經(jīng)理寇偉主持工作,擬任董事長(zhǎng),據(jù)消息稱(chēng)主管部門(mén)將正式對(duì)外宣布此消息。
章建華,男,1964年生,1986年華東化工學(xué)院(現(xiàn)華東理工大學(xué))能源化工系石油煉制工程專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科畢業(yè),2000年12月取得華東理工大學(xué)化學(xué)工程專(zhuān)業(yè)碩士學(xué)位,教授級(jí)高級(jí)工程師,在中國(guó)石油(8.060, -0.06, -0.74%)石化行業(yè)擁有逾30年的工作經(jīng)驗(yàn)?,F(xiàn)任中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司執(zhí)行董事、總裁。
履歷:
1986年07月至1992年11月,在上海高橋石油化工公司煉油廠工作;
1992年11月至1994年02月,任上海高橋石油化工公司煉油廠綜合計(jì)劃處副處長(zhǎng);
1994年02月至1996年01月,任上海高橋石油化工公司煉油廠綜合計(jì)劃處處長(zhǎng);
1999年4月任中國(guó)石化集團(tuán)上海高橋石油化工公司副經(jīng)理,
1994年11月至1995年05月,任上海高橋石化公司煉油廠副總經(jīng)濟(jì)師;
1995年05月至1999年04月,任上海高橋石化公司煉油廠總經(jīng)濟(jì)師;
1999年04月至2001年09月,任上海高橋石油化工公司副經(jīng)理;
2000年02月至2000年09月,任中國(guó)石油化工股份有限公司上海高橋分公司副經(jīng)理;
2000年09月至2003年06月,任中國(guó)石油化工股份有限公司上海高橋分公司經(jīng)理;
2003年04月至2005年03月,任中國(guó)石油化工股份有限公司副總裁;
2003年04月至2003年06月,中國(guó)石油化工股份有限公司副總裁兼任中國(guó)石油化工股份有限公司煉油事業(yè)部主任;
2003年11月至2005年11月,任中國(guó)石油化工股份有限公司副總裁兼任中國(guó)石油化工股份有限公司煉油事業(yè)部主任,兼任中國(guó)石油化工股份有限公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部主任;
2005年2月任中國(guó)石油化工集團(tuán)公司黨組成員,
2005年03月至2006年05月,任中國(guó)石油化工股份有限公司高級(jí)副總裁;
2006年05月至2007年06月,任中國(guó)石油化工股份有限公司董事;
2007年06月至2014年10月,任中國(guó)石油化工股份有限公司董事,兼任中石化(香港)有限公司董事長(zhǎng);
2014年10月至2016年05月,任中國(guó)石油化工股份有限公司董事,兼任中石化(香港)有限公司董事長(zhǎng),中石化煉化工程(集團(tuán))股份有限公司董事長(zhǎng);
2016年05月至2016年07月,任中國(guó)石化董事、高級(jí)副總裁;
2016年7月任中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司董事、總經(jīng)理、黨組副書(shū)記;
2016年10月被聘任為中國(guó)石油天然氣股份有限公司副董事長(zhǎng);
2017年6月任中國(guó)石油天然氣股份有限公司總裁;