國家發(fā)展改革委等部門關于印發(fā)《電解鋁行業(yè)節(jié)能降碳專項行動計劃》的
吳海英接替周英任中央紀委駐環(huán)保部紀檢組組長(圖|簡歷)
吳海英接替周英任中央紀委駐環(huán)保部紀檢組組長(圖|簡歷)北極星環(huán)保網(wǎng)訊:環(huán)保部官方網(wǎng)站“領導之窗”欄目近日進行更新,據(jù)最新名單顯示,吳海英任中央紀委駐環(huán)境保護
北極星環(huán)保網(wǎng)訊:環(huán)保部官方網(wǎng)站“領導之窗”欄目近日進行更新,據(jù)最新名單顯示,吳海英任中央紀委駐環(huán)境保護部紀檢組組長、環(huán)境保護部黨組成員;周英不再擔任中紀委駐環(huán)境保護部紀檢組組長。
據(jù)中國經(jīng)濟網(wǎng)部委人物庫資料顯示,吳海英,女,1967年2月出生,此前擔任中央紀委機關黨委常務副書記。周英,女,1954年生,曾任水利部黨組成員、副部長,2012年7月任環(huán)境保護部黨組成員、中紀委駐環(huán)境保護部紀檢組組長。
吳海英簡歷
吳海英,女,漢族,1967年2月出生,浙江義烏人,1985年5月加入中國共產(chǎn)黨,工商管理碩士。
1985年9月在中國人民大學中共黨史專業(yè)學習。
1989年7月在中國科學院京區(qū)黨委參加工作,先后任組織部副部長、部長。
2000年9月調(diào)入中央國家機關工委任組織部二處處長、組織部副部長,
2007年12月后歷任中央國家機關團工委書記、中央國家機關青聯(lián)主席(正局級)、中央國家機關紀工委副書記(其間于2010年8月至2012年7月掛任河北唐山市委常委、副市長,2012年3月至2014年1月在清華大學高級管理人員工商管理專業(yè)在職學習)。
2016年10月任中央紀委機關黨委常務副書記。
周英簡歷
2017年5月任中央紀委駐環(huán)境保護部紀檢組組長、環(huán)境保護部黨組成員。
周英,女,漢族,1954年生,籍貫遼寧,中共黨員,中央黨校研究生學歷,高級工程師。
1971年12月參加工作,先后在遼寧省水利規(guī)劃設計研究院、北京市水利規(guī)劃設計研究院、水利部工作。歷任水利部水利管理司副處長、處長,水利部海河水利委員會海河下游管理局副局長,水利部水利管理司副司長,水利部辦公廳副主任,水利部人事勞動教育司副司長、司長,
2005年5月任水利部黨組成員、副部長,
2012年7月任環(huán)境保護部黨組成員、中紀委駐環(huán)境保護部紀檢組組長,
2017年5月任環(huán)境保護部黨組成員。
第十七屆中央紀委委員。
原標題:吳海英接替周英任中央紀委駐環(huán)保部紀檢組組長(圖|簡歷)
無相關信息